河南省水利厅2011年新任领导成员简介
2012-08-29
河南省水利厅2011年新任领导成员简介
王树山任河南省水利厅党组书记、厅长
王树山,男,汉族,1957年8月生,山东平原人,1976年2月参加工作,1977年9月加入中国共产党,博士研究生学历,管理学博士。
历任航空兵三十七团战士、作训参谋、航空兵十三师政治部宣传科干事。河南省科委秘书科长。1991年5月任省科委办公室副主任。1994年8月任省科委办公室主任(其间1996年10月至1998年10月下派到卫辉市任市委副书记)。2000年5月任河南省科学技术厅副厅长、党组成员(其间2001年4月至2002年3月在鄢陵县陈化店镇西明义村驻村,兼任许昌市驻村工作队总队长。2003年4月至2004年3月在周口市郸城县城关镇负责艾滋病防治帮扶联络工作)。2005年5月任河南省人民政府副秘书长、办公厅党组成员(其间2007年6月至2007年8月参加中组部主办,北京大学、美国哥伦比亚大学、英国伦敦政治学院、法国巴黎政治学院联合举办的“2007全球公共政策高级培训班”)。2008年3月任河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室(简称省南水北调办)主任、省水利厅党组副书记。2008年10月兼任省水利厅副厅长、省人民政府移民工作领导小组办公室(简称省政府移民办)主任,在负责南水北调中线工程建设管理工作的同时,负责南水北调中线工程征地拆迁和丹江口库区移民工作,并负责全省大中型水库移民后期扶持和新建水库移民搬迁安置等工作。2011年6月任河南省水利厅党组书记、厅长。
王国栋任河南省水利厅党组成员、副厅长
王国栋,男,汉族,1962年5月生,河南邓州人,1980年12月参加工作,1988年12月加入中国共产党,研究生学历,硕士学位。
1978.09-1980.12郑州水利学校水工专业学习
1980.12-1992.03 河南省水利第一工程局股长、副主任
(其间:1981.09-1987.07 武汉水院水利水电工程本科学习)
1992.03-1993.01 河南省移民安置局主任科员
1993.01-1995.01 河南省移民安置局工程协调处副处长
1995.01-1995.06 河南省移民办工程协调处副处长
1995.06-1996.05 河南省移民办综合处副处长
1996.05-2001.04 河南省移民办综合处处长
2001.04-2004.07 河南省水利厅移民综合资金管理处处长
(其间:1999.09-2002.06 武汉大学水利水电学院水利工程专业研究生学习)
2004.07-2009.07 河南省防汛抗旱指挥部办公室主任(正处级)
2009.07-2011.04 河南省防汛抗旱指挥部办公室主任(副厅级)
2011.04 至今 河南省水利厅党组成员、副厅长
崔军任河南省水利厅党组成员、副厅长 省人民政府移民工作领导小组办公室主任
崔军,男,汉族,1962年4月生,河南新野人,1981年9月参加工作,1985年12月加入中国共产党。河南省委党校在职研究生学历。
1979.09-1981.09南阳工业学校电机专业学习
1981.09-1985.01 先后任五星公社团委书记、团县委宣传部长
1985.01-1987.04 共青团河南省南阳地委学校部副部长
1987.04-1991.01 共青团河南省南阳地委学校部部长
(其间:1988.09-1990.06 南阳地委党校大专班学习)
1991.01-1993.04 共青团河南省南阳地委宣传部部长
1993.04-1995.03 共青团河南省南阳地(市)委组织部部长
1995.03-1997.12 共青团河南省南阳市委副书记
1997.12-2001.12 河南省淅川县委副书记
2001.12-2007.09 河南省淅川县委副书记、县长
(其间:2003.09-2006.06 河南省委党校行政管理专业在职研究生学习)
2007.09-2009.04 河南省淅川县委书记
2009.04-2011.12 河南省南阳市副市长
2011.12 至今 河南省水利厅副厅长、党组成员,省人民政府移民工作领导小组办公室主任
燕国铭任河南省水利厅副巡视员
燕国铭,男,汉族,1956年8月生,河南正阳人,1973年4月参加工作,1976年12月加入中国共产党,大学本科学历。
1973.04-1978.12河南省商城县插队知青
1978.12-1982.01 河南省水利第二工程局会计
1982.01-1986.08 河南省水利厅财务审计处工作
(其间:1983.09-1986.06 郑州大学财政专业大专函授)
1986.08-1988.11 河南省水利厅财务审计处科员
1988.11-1991.02 河南省水利厅财务审计处副主任科员
1991.02-1996.05 河南省水利厅财务审计处副处长
1996.05-2000.09 河南省水利厅财务处处长
(其间:1996.9-1998.12 中央党校函授学院经济管理专业学习)
2000.09-2003.07 河南省水利厅规划计划与建设处处长
2003.07-2006.06 河南省水利厅规划计划处处长
2006.06-2011.11 河南省水利厅财务处处长
2011.11-2012.03 河南省水利厅副巡视员,财务处处长
2012.03 至今 河南省水利厅副巡视员
杨大勇任河南省防汛抗旱指挥部办公室主任
杨大勇,男,汉族,1959年1月生,四川蓬安县人,1977年8月参加工作,1984年加入中国共产党,大学本科学历。
1977.08 -1978.10四川蓬安知青农场
1978.10 -1982.08 成都科技大学陆地水文专业学习
1982.08 -1986.01 省水文总站工作
1986.01 -1988.04 郑州水文分站站长、书记
1988.04 -1989.04 省水文总站办公室主任
1989.04 -2000.12 省水文水资源局副局长
(其间:1994.12-1997.12 范县县政府挂职,任科技副县长)
2000.12 -2001.07 省水文水资源局局长、副书记
2001.07 -2009.02 省水文水资源局局长、副书记,兼任省水质监测中心主任
2009.02 -2011.08 省水文水资源局局长、副书记,兼任省水资源监测中心主任
2011.08 至今 省防汛抗旱指挥部办公室主任(副厅级)
潘涛任河南省水文水资源局党委书记、副局长
潘涛,男,汉族,1955年6月生,河南项城人,1981年9月参加工作,1986年9月加入中国共产党,大学本科学历。
1979.10-1981.09省供销学校财会专业学习
1981.09-1986.03 省水文水资源总站工作
1986.03-1989.05 省水文水资源总站财务科副科长
1989.05-1993.03 省水文水资源总站财务科科长
1993.03-2000.12 省水文水资源局副局长
(其间:1996.08-1998.12 中央党校函授学院经济管理专业函授本科学习)
2000.12-2011.08 省水文水资源局党委书记(正处级)
2011.08 至今 省水文水资源局党委书记(副厅级)、副局长
原喜琴任河南省水文水资源局局长、党委副书记
原喜琴,女,汉族,1957年8月生,河南辉县人,1981年加入中国共产党,1982年1月毕业于郑州工学院水利系,同时参加工作,本科学历,工学学士。
1978.09-1982.01 郑州工学院水利系水工建筑专业学习
1982.01-1986.08 河南省水利厅计划基建处工作
1986.08-1987.08 河南省水利厅计划基建处科员
(其间:1985.10-1987.10 下派淮滨县水利渔业局任副局长)
1987.08-1988.08 河南省水利厅计划基建处主任科员
1988.08-1998.02 河南省水利厅建设处副处长
1998.02-1999.04 河南省水利厅建设处副处长兼省黄河小浪底水利枢纽南岸引水口工程建设管理局副局长(正处)
1999.04-2000.09 河南省水利厅建设处副处长、调研员,兼省黄河小浪底水利枢纽南岸引水口工程建设管理局副局长
2000.09-2004.06 河南省水利厅规划计划处调研员兼河南省水利水电工程建设质量监测监督站站长
2004.06-2011.08 河南省水利厅建设与管理处(安全监督处)处长
2011.08 至今 河南省水文水资源局局长(副厅级)、党委副书记